Dogfen lywodraethu LEAGUE OF FRIENDS OF THE JOHN RADCLIFFE HOSPITAL
Rhif yr elusen: 278075
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 JUN 1979 AS AMENDED ON 16 MAY 1995 AS AMENDED ON 26 MAY 2016 AS AMENDED ON 19 MAY 2017 as amended on 03 Jul 2023
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PATIENTS AND FORMER PATIENTS OF THE JOHN RADCLIFFE HOSPITAL WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, HADICAPPED, INFIRM OR IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE AND GENERALLY TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE SAID HOSPITAL.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
OXFORD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.