Dogfen lywodraethu THE POLICE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 278257
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 9 JULY 1979 AS AMENDED 1 DECEMBER 1981, 10 DECEMBER 1997, 8 JULY 1998, 10 DECEMBER 1997 AND 11 JULY 2007
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT AND PROMOTION OF EFFICIENT AND EFFECTIVE POLICING TO UNDERTAKE AND PROMOTE STUDY AND RESEARCH INTO THE METHODS ORGANISATION AND EFFECTIVENESS OF THE POLICE AND THE TRAINING OF POLICE OFFICERS AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH STUDY AND RESEARCH
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.