Hanes ariannol THE METROPOLITAN POLICE SPORTS FUND
Rhif yr elusen: 278289
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2006 | 30/04/2007 | 30/04/2008 | 30/04/2009 | 30/04/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £946.82k | £895.52k | £903.60k | £853.85k | £824.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £936.40k | £962.44k | £947.37k | £975.25k | £816.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £878.63k | £879.38k | £0 | £786.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £838.12k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £16.89k | £24.22k | £0 | £1.33k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £15.73k | £36.10k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £952.86k | £938.93k | £963.89k | £801.15k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | £0 | £13.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £952.86k | £938.93k | £963.89k | £801.15k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £11.36k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.