ymddiriedolwyr WRITTLE (EVENING) - WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 278302
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilary Bolton | Ymddiriedolwr | 15 April 2022 |
|
|
||||
Brenda Clarke | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Helen Spencer | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Liz Royle | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Maxine Saltmarsh | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||
Beverley Pavitt | Ymddiriedolwr | 08 April 2016 |
|
|
||||
Alison Peain | Ymddiriedolwr | 08 April 2016 |
|
|
||||
Caroline Wheeler | Ymddiriedolwr | 08 April 2015 |
|
|
||||
Stephanie Farren-Brown | Ymddiriedolwr | 08 April 2015 |
|
|
||||
Anne Williams | Ymddiriedolwr | 08 April 2014 |
|
|
||||
JANE THOMAS | Ymddiriedolwr | 12 March 2014 |
|
|
||||
MAVIS HEATHER AWCOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.