ymddiriedolwyr THE CHRISTOPHER LAING FOUNDATION
Rhif yr elusen: 278460
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER MAURICE LAING | Cadeirydd | 09 July 1979 |
|
|||||
Carla Seale | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
Richard Haines | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
|||||
MICHAEL RICHARD WARWICK LAING | Ymddiriedolwr | 20 October 2009 |
|
|
||||
JOHN KEEBLE | Ymddiriedolwr | 23 January 2008 |
|
|
||||
DIANA CHRISTINA LAING | Ymddiriedolwr | 17 May 1995 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.