Hanes ariannol ALDINGBOURNE VILLAGE HALL FUND
Rhif yr elusen: 278490
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 14/02/2019 | 14/02/2020 | 14/02/2021 | 14/02/2022 | 14/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.45k | £2.56k | £3.92k | £6.43k | £8.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.44k | £1.14k | £3.92k | £0 | £20 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.