Hanes ariannol BRAMFORD PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 278651
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £100.59k | £92.48k | £163.66k | £124.41k | £132.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £101.80k | £104.95k | £146.49k | £117.22k | £126.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £143.87k | £106.95k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.