Hanes ariannol THE FOCOLARE TRUST
Rhif yr elusen: 279072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20m | £763.48k | £2.29m | £744.10k | £894.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.06m | £1.09m | £898.81k | £784.88k | £1.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £22.45k | £6.22k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £751.78k | £602.00k | £666.91k | £644.09k | £701.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £166.16k | £146.17k | £21.48k | £73.69k | £161.52k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.24k | £11.46k | £7.16k | £16.16k | £25.54k | |
|
Incwm - Arall | £269.67k | £3.85k | £1.60m | £10.17k | £6.10k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00k | £3.44k | £106.51k | £20.23k | £39.45k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.06m | £1.09m | £898.81k | £784.88k | £1.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.82k | £16.19k | £18.28k | £19.54k | £21.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £411.46k | £357.74k | £529.56k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.