Hanes ariannol YARNTON PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 279278
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £143.67k | £134.98k | £124.10k | £111.49k | £127.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £138.66k | £118.69k | £128.40k | £107.16k | £114.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £117.16k | £111.42k | £102.83k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.00k | N/A | N/A | £10.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.