Dogfen lywodraethu BURY'S STRAY CAT FUND
Rhif yr elusen: 279321
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 15 JANUARY 1980 AS AMENDED 16 JULY 1991, 26 SEPTEMBER 1998 AND 9 JUNE 2001 as amended on 08 Aug 2009 as amended on 12 Jun 2010 as amended on 07 Jun 2013
Gwrthrychau elusennol
THE PREVENTION OF CRUELTY TO CATS BY RESCUING, PROVIDING TREATMENT, CARE AND ACCOMMODATION FOR CATS IN NEED
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BURY ST. EDMUNDS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.