ymddiriedolwyr FENPROBE TALKING NEWSPAPER
Rhif yr elusen: 279355
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daphne Lumley | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
Dr Shirley Hall | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Fenprobe TN | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|
||||
SARAH WHITCHER | Ymddiriedolwr | 11 September 2013 |
|
|
||||
MAUREEN FRESCO | Ymddiriedolwr | 04 September 2013 |
|
|
||||
CHRISTINE CLARK | Ymddiriedolwr | 04 September 2013 |
|
|
||||
JANET MARGARET THERESE SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR RON MOORE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.