ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF HOLY TRINITY CHURCH
Rhif yr elusen: 279543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Whiting | Cadeirydd | 20 June 2019 |
|
|
||||
Lesley Carol Anne Dove | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
STEVEN DOVE | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Rev JANIS ELIZABETH MOORE | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
MAUREEN ROSBROOK | Ymddiriedolwr | 23 June 2016 |
|
|
||||
CHRISTINE MANSELL | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|
||||
WENDY CARNELL | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|
||||
JOHN ADAMS | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|
||||
SHEENA TOMKINS | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.