Hanes ariannol THE ASSOCIATION FOR CULTURAL EXCHANGE LIMITED
Rhif yr elusen: 279567
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.88m | £6.32m | £1.18m | £1.67m | £4.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.88m | £6.30m | £1.86m | £2.02m | £4.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £156.08k | £120.01k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.63k | £7.70k | £28.74k | £4.06k | £14.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.67m | £6.07m | £848.05k | £1.38m | £4.35m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £63.70k | £90.98k | £35.51k | £42.72k | £97.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £146.63k | £148.35k | £110.59k | £121.44k | £124.24k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £156.08k | £120.01k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £562.27k | £416.17k | £276.49k | £417.17k | £640.89k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.32m | £5.89m | £1.59m | £1.60m | £3.81m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £222.52k | £50.86k | £146.78k | £60.62k | £295.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £16.58k | £12.28k | £2.81k | £13.03k | £6.38k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.21k | £17.51k | £14.75k | £10.65k | £22.06k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.