ymddiriedolwyr BADGER'S FARM AND OLIVER'S BATTERY RESIDENTS COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 279592
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (32 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Jill Hare | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|||||
Jacqueline Mary Johnston | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Andrew David Harris | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Peter Douglas Roberts | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Brian Laming | Ymddiriedolwr | 02 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.