ymddiriedolwyr CANTERBURY THEATRE AND FESTIVAL TRUST
Rhif yr elusen: 279714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR KEITH CHARLES MANDER | Cadeirydd |
|
||||||
Professor Alistair Borthwick | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||
Hilary Riva OBE | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
Christopher Nickols | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||
Mr Tony Walder | Ymddiriedolwr | 07 July 2016 |
|
|
||||
Colin Carmichael | Ymddiriedolwr | 06 July 2016 |
|
|||||
Dr Dan Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
Andrew T Ironside | Ymddiriedolwr | 17 September 2014 |
|
|
||||
Peter Hermitage | Ymddiriedolwr | 14 March 2014 |
|
|
||||
HUGO BARTON | Ymddiriedolwr | 08 June 2011 |
|
|
||||
CAMILLA SWIRE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HUGH JOHN EDWARD SUMMERFIELD BA FCA | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DR KATE ELISABETH NEALES | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.