Dogfen lywodraethu THE ZIMBIALA TRUST
Rhif yr elusen: 279854
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 10 MARCH 1980, AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEEDS DATED 28 MARCH 1980 AND 15 JUNE 2009, SCHEME DATED 9 APRIL 2003, ORDER DATED 21 JULY 2005.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEED HARDSHIP AND DISTRESS OF REFUGEES AND DISPLACED PERSONS WHO ARE IN ZIMBABWE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ZIMBABWE.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.