ymddiriedolwyr LASHENDEN AIR WARFARE MUSEUM
Rhif yr elusen: 279883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR T A HODGES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Melvyn Wicks | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||
SONJA LOUISE BAILEY | Ymddiriedolwr | 31 May 2021 |
|
|
||||
PARISH COUNCILLOR GRAHAM HOLMES | Ymddiriedolwr | 01 February 2015 |
|
|
||||
David James Campbell | Ymddiriedolwr | 23 November 2014 |
|
|
||||
GRAHAM HUKINS | Ymddiriedolwr | 15 August 2004 |
|
|
||||
J P A FREEMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.