ymddiriedolwyr WINNERSH WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 279951
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANICE TATTERSDILL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Susan Powaza | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Angela Brown | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
MARGARET ANNE WARNER | Ymddiriedolwr | 06 March 2018 |
|
|||||
Kitt Jubb | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
|
||||
RACHEL WHITE | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
|
||||
Deborah Alison Postlethwaite | Ymddiriedolwr | 02 March 2016 |
|
|
||||
SHEILA HURST | Ymddiriedolwr | 04 March 2014 |
|
|
||||
JUDITH COLLINS | Ymddiriedolwr | 12 July 2013 |
|
|
||||
NANCY TOMPKINS | Ymddiriedolwr | 12 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.