Dogfen lywodraethu THE POTHOHAR ASSOCIATION U.K.
Rhif yr elusen: 280065
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28/04/1990 AS AMENDED ON 02/03/1985 AS AMENDED ON 16/10/1999 AS AMENDED ON 17/10/2004 AS AMENDED ON 04/10/2015 as amended on 05 Feb 2023
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE AND PROMOTE UNIVERSAL BROTHERHOOD OF MANKIND AS BEING THE FUNDAMENTAL PART OF THE SIKH RELIGION. (B) TO SEEK TO HELP THE AGED AS CONSIDERED APPROPRIATE BY THE EXECUTIVE COMMITTEE AND TO PROMOTE THEIR CAUSES IN THE ASSOCIATION AND THE COMMUNITY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.