ymddiriedolwyr IGHTHAM PARENT SCHOOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 280076
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Crisp | Cadeirydd | 30 September 2021 |
|
|
||||
Alex Charles Rankin | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Rebecca Hodges | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Demelza Sulis Carroll | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Lynnette Elizabeth Bovenzi | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Rachel Meredith | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Blightman | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Joye Martyn | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Lisa Pearson | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
Natalie Adams | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.