ymddiriedolwyr FOLKESTONE AND HYTHE ORCHESTRAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 280473
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEREK KEMP | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sue Lowen | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Irene Pickering | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Graham Aldridge | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
Belinda Pidgen | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||
Theodore Sirota | Ymddiriedolwr | 10 July 2017 |
|
|
||||
Lindsay Powell-Williams | Ymddiriedolwr | 08 July 2013 |
|
|
||||
MARILYN LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARY EVERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.