Hanes ariannol THE ISLE OF WIGHT RAILWAY COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 280918
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.99m | £2.42m | £1.46m | £2.56m | £2.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.96m | £2.12m | £1.53m | £1.97m | £2.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £294.81k | £27.44k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £297.56k | £552.14k | £606.79k | £350.35k | £437.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £766.25k | £833.78k | £444.01k | £1.03m | £1.02m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £901.33k | £1.03m | £409.82k | £1.10m | £1.20m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £351.44k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.11k | £6.70k | £862 | £387 | £3.70k | |
|
Incwm - Arall | £16.01k | £3.83k | £2.22k | £90.25k | £17.43k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £76.68k | £344.13k | £11.71k | £58.25k | £205.32k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.08m | £1.17m | £923.65k | £987.09k | £1.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £100.03k | £618.73k | £605.64k | £982.05k | £1.10m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.43k | £7.11k | £7.03k | £85.41k | £72.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £784.14k | £336.42k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.