Hanes ariannol GURDWARA SAHIB WOOLWICH (WOOLWICH SIKH TEMPLE)
Rhif yr elusen: 280961
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (163 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £228.11k | £232.25k | £107.23k | £192.02k | £257.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £161.88k | £185.74k | £110.75k | £146.04k | £220.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £14.13k | £4.50k | £16.17k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.