ymddiriedolwyr CADDINGTON SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 281005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carol Stevens | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Melanie Burton | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Kirstin Williamson | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Mark Puddephatt | Ymddiriedolwr | 31 August 2021 |
|
|
||||
Kieran Grimes | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|
||||
Nicola Kinzelmann | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
SUSAN SOWLEY | Ymddiriedolwr | 26 August 2011 |
|
|
||||
DAVID TIMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELLEN RITA TIMS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.