ymddiriedolwyr CHILDAID TO EASTERN EUROPE
Rhif yr elusen: 281099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Philip Brown | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Gaynor Cobb | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|||||
James Parsons | Ymddiriedolwr | 08 November 2019 |
|
|
||||
Anne Thompson | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
||||
Mark Dennis | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|
||||
Paul Pearson | Ymddiriedolwr | 11 March 2014 |
|
|
||||
Felix Vernon Corley | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.