ymddiriedolwyr FRENCHAY VILLAGE HALL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 281177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE SUMMERHILL | Cadeirydd | 27 January 2014 |
|
|||||
Roma Widger | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Keith Brian Shurlock | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
Geoffrey Colin Pinner | Ymddiriedolwr | 25 January 2021 |
|
|
||||
Joanne Clare Kinsey | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||
Charles Alexander Pye Watkins | Ymddiriedolwr | 22 July 2019 |
|
|||||
Alex Parry | Ymddiriedolwr | 26 March 2018 |
|
|||||
Karen Morrison | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Lucy Foley | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Matt Grant | Ymddiriedolwr | 30 July 2013 |
|
|
||||
CHRISTINE ROSEMARY COLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.