ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF HOLLAND PARK
Rhif yr elusen: 281348
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENNIFER ANNE KETTLEWELL | Cadeirydd | 04 October 2011 |
|
|||||
FEI PHILIP HOU | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
SILVI SPASSOV | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
|
||||
SANDRA FRENCH | Ymddiriedolwr | 30 November 2015 |
|
|
||||
GRAHAM GEORGE RAYMOND FRANKLIN | Ymddiriedolwr | 22 April 2015 |
|
|
||||
RHODDY WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NIGEL JOHN WILLIAM BROCKMANN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICHOLAS HOPKINS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOY ELIZABETH PURITZ | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.