ymddiriedolwyr CHRISTIAN SOLIDARITY INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 281836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Keir | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||||
Helen Berhane Nuguse | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||||
Victoria Butler | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||||
William Lowe | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||||
Fady Nassar | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||||
Jennifer Cornfield | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||||
Jael Dharamsingh | Ymddiriedolwr | 26 March 2020 |
|
|
||||||
Bill Rockett | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||||
Ann-Marie Agyeman | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||||
MIKE GIBBONS | Ymddiriedolwr | 29 March 2011 |
|
|
||||||
SIMON FRANCIS BENJAMIN GEORGE | Ymddiriedolwr | 02 April 2008 |
|
|
||||||
NIGEL JAMES GRINYER | Ymddiriedolwr | 23 March 2005 |
|
|
||||||
DAVID REEVES TAYLOR | Ymddiriedolwr | 23 March 2005 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.