Hanes ariannol THE CHARITY OF THE SOUTHWARK BRETHREN
Rhif yr elusen: 281950
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (123 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 11/02/2019 | 11/02/2020 | 11/02/2021 | 11/02/2022 | 11/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.47k | £60.80k | £51.81k | £233.74k | £79.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £84.39k | £95.19k | £65.54k | £70.72k | £252.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.