Dogfen lywodraethu ST WILFRID'S HOSPICE (SOUTH COAST) LIMITED
Rhif yr elusen: 281963
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18TH MAY 1981, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 10 SEPTEMBER 2003 AND 21 NOVEMBER 2007 AND 21 OCTOBER 2009 as amended on 27 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PEOPLE SUFFERING FROM CANCER AND OTHER TERMINAL CONDITIONS AND THE RELIEF OF THE CARERS AND FAMILIES OF SUCH PEOPLE WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.