Hanes ariannol THE KEENE HALL
Rhif yr elusen: 282025
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.26k | £57.32k | £58.87k | £69.33k | £63.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.51k | £39.10k | £56.63k | £68.02k | £68.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £391 | N/A | N/A | N/A | £8.03k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £18.99k | £11.71k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.