ymddiriedolwyr FARNHAM SWIMMING BATHS TRUST
Rhif yr elusen: 282237
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Hilton | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||||
Hilary Jane Lake | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||||
David John Munro | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|||||||
Alison Mary Gordon | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||||
GILLIAN DOREEN WARD | Ymddiriedolwr | 04 September 2017 |
|
|||||||
Paul Whitlock | Ymddiriedolwr | 25 July 2016 |
|
|||||||
VIVIENNE MARY MILLER | Ymddiriedolwr | 15 October 2014 |
|
|||||||
JOHN NEGUS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.