Hanes ariannol THE UNITED REFORMED CHURCH (SOUTHERN SYNOD) TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 282270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.72m | £3.02m | £4.23m | £7.56m | £11.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.88m | £5.06m | £2.58m | £7.50m | £3.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.17k | £31.64k | £141.79k | £132.86k | £20.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £19.86k | £3.36k | £45 | £36.67k | £86.84k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £767.40k | £827.44k | £537.76k | £874.02k | £1.14m | |
|
Incwm - Arall | £1.93m | £2.16m | £3.55m | £6.52m | £10.03m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £3.72k | £3.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.18m | £2.63m | £1.88m | £1.87m | £2.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.12k | £9.11k | £7.19k | £7.21k | £8.34k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £141.68k | £41.60k | £52.80k | £43.37k | £77.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £56.38k | £1.77m | £1.25m | £1.08m | £1.51m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.12k | £9.11k | £7.19k | £7.21k | £8.34k | |
|
Gwariant - Arall | £1.70m | £2.42m | £695.00k | £5.62m | £1.35m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.