ymddiriedolwyr THE YATELEY SOCIETY
Rhif yr elusen: 282397
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Hewitt | Cadeirydd | 25 February 2016 |
|
|
||||
Mary Ferriss | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Diane Gardner | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Hesketh | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||
Jo Hill | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|
||||
Liz Carpenter | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|
||||
Colin Broadley | Ymddiriedolwr | 23 February 2017 |
|
|
||||
ROGER IVAN COOMBES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.