ymddiriedolwyr RAMGARHIA SIKH ASSOCIATION, HAYES, MIDDLESEX
Rhif yr elusen: 282510
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surinder Singh Jass | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Jaswinder Singh Kundi | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Kulwant Singh Bansal | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
DALIP SINGH SAMBHI | Ymddiriedolwr | 14 April 2015 |
|
|
||||
HARDEV SINGH SAGOO | Ymddiriedolwr | 14 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.