Hanes ariannol DEVIZES AND DISTRICT PHAB CLUB
Rhif yr elusen: 282543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.46k | £32.24k | £46.58k | £11.66k | £24.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.15k | £49.76k | £30.04k | £18.84k | £29.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.26k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.51k | £9.51k | £9.22k | £9.52k | £6.76k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.