ymddiriedolwyr London Youth Opera
Rhif yr elusen: 282644
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Clara Andersson | Cadeirydd | 15 January 2019 |
|
|||||
Anne-Marie Gilis | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Francesca Beausang-Hunter | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Xanthe Steen | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Shadi Fahid | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||
Sloane S Warren | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.