ymddiriedolwyr THE UNITED REFORMED CHURCH (WESSEX) TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 282729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Dr ROMILLY WAKEFIELD MICKLEM | Cadeirydd | 21 April 2016 |
|
|
||||||
REVD DR MICHAEL HOPKINS | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|||||||
DAVID THOMAS NORTH | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|||||||
Hilary Bridget Micklem | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|||||||
Rev GLYN MILLINGTON | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|||||||
ANDREW NAYSMITH GIBB | Ymddiriedolwr | 21 April 2016 |
|
|||||||
SUSAN ANNE BROWN | Ymddiriedolwr | 23 April 2015 |
|
|
||||||
COLIN FORBES MACBEAN | Ymddiriedolwr | 22 August 2013 |
|
|
||||||
RAYMOND MICHAEL DUNNETT | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Rev JULIAN JAMES MACRO | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MARGARET ROSE CARRICK SMITH | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.