Dogfen lywodraethu SOUTHERN SKIRMISH ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 282888
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES AND REGULATIONS ADOPTED 1ST JUNE 1981 AND AMENDED 29 JANUARY 1995, 26 JANUARY 1997, 25TH JANUARY 1998 31ST JANUARY 1999 AND 22 NOVEMBER 2009 AS AMENDED ON 29 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY OF THE AMERICAN CIVIL WAR.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNDEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.