ymddiriedolwyr SMEATHARPE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 283034
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALMON GRAHAM | Cadeirydd | 30 July 2013 |
|
|
||||
Tilla Brading | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Laura Barker - Baul | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
DAVID BUNNEY | Ymddiriedolwr | 27 August 2019 |
|
|
||||
PATRICIA KNOWLES | Ymddiriedolwr | 17 August 2019 |
|
|
||||
Dorothy Feehan | Ymddiriedolwr | 20 May 2016 |
|
|
||||
Graham George Long | Ymddiriedolwr | 11 June 2015 |
|
|
||||
Tyrone Gunter | Ymddiriedolwr | 11 June 2015 |
|
|
||||
Carol Long | Ymddiriedolwr | 11 June 2015 |
|
|
||||
ELAINE RAVENCROFT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ARTHUR JOHN CORNISH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
TRISTAN PIKE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.