Hanes ariannol THE SOUTHEND TAXI DRIVERS FUND FOR UNDERPRIVILEGED CHILDREN
Rhif yr elusen: 283348
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 31/10/2015 | 31/10/2016 | 31/10/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.30k | £10.42k | £11.23k | £6.89k | £5.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.71k | £11.35k | £10.90k | £3.16k | £2.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.