Hanes ariannol THE MAYOR OF EXETER'S APPEAL FUND
Rhif yr elusen: 283469
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (169 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 14/05/2019 | 14/05/2020 | 14/05/2021 | 14/05/2022 | 14/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.47k | £10.13k | £550 | £9.58k | £10.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.47k | £0 | £10.68k | £9.58k | £10.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.