ymddiriedolwyr THE GUIDE ASSOCIATION COUNTY OF SUSSEX EAST
Rhif yr elusen: 283701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bev Boakes | Cadeirydd | 12 August 2015 |
|
|
||||
Sharon Cummings | Ymddiriedolwr | 20 December 2022 |
|
|
||||
Lyn Andrews | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Eileen Walters | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Gemma Sullivan | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Ruth Heyes | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Jacci Milne | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Susan Eyres | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Glyn Martin | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
NAOMI BRINDLEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
CAROLYN LAPPING | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|||||
Judi Gott | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Janice Harmer | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
JANE MCMAHON | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
Kevin Harmer | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
Sharon Brown | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
Coral Carpenter | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|||||
Anneka Burgess | Ymddiriedolwr | 31 July 2018 |
|
|
||||
Laura Saunders | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
JOANNA WESTON | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Elaine Wink | Ymddiriedolwr | 04 February 2016 |
|
|
||||
JANET WHITTLE | Ymddiriedolwr | 09 June 2013 |
|
|
||||
ANN LONGHURST | Ymddiriedolwr | 24 March 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.