Hanes ariannol THE MAINGOT CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 284017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/10/2019 | 30/10/2020 | 30/10/2021 | 30/10/2022 | 30/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £118.96k | £111.80k | £101.48k | £157.62k | £413.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £139.96k | £111.83k | £146.92k | £120.16k | £171.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.00k | £7.65k | £5.10k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.