Dogfen lywodraethu THE ASSOCIATION FOR CHRISTIAN CONFERENCES, TEACHING AND SERVICES
Rhif yr elusen: 284203
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 20/12/1974 AS AMENDED ON 15/03/2003 AS AMENDED BY ORDER DATED 11/11/2004 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 12/03/2005 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 09/07/2013 AS AMENDED ON 10 NOV 2015
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF THE CHRISTIAN FAITH.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.