ymddiriedolwyr THE MUSIC LIBRARIES TRUST
Rhif yr elusen: 284334
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Sally Groves | Cadeirydd | 19 October 2017 |
|
|||||||||||||||
Simon Wright | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||||||||||||
Sarah Elizabeth Osborn | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||||||||||||
Dr Andrew Frampton | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|||||||||||||||
Sandra Jane Tuppen | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|||||||||||||||
Bettina Varwig | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|
||||||||||||||
Katharine Hogg | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|
||||||||||||||
Kathryn Adamson | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||||||||||||
Sarah Akroyd | Ymddiriedolwr | 08 June 2020 |
|
|
||||||||||||||
George Vass | Ymddiriedolwr | 29 October 2018 |
|
|||||||||||||||
Barbara Flynn | Ymddiriedolwr | 09 February 2016 |
|
|
||||||||||||||
LEWIS FOREMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||
NICHOLAS WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.