ymddiriedolwyr THE GRAEAE THEATRE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 284589
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (29 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samantha Tatlow | Cadeirydd | 23 February 2016 |
|
|
||||
Robin Steven Cantrill-Fenwick | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|||||
Ayzah Ahmed | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
Deborah Barugh Rees | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|||||
Andrea Sabine Walter | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
Nathan Crossan-Smith | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Wing Hon Anthony Lee | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|||||
Lisa Oguntoyinbo | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|||||
Dr Jessica Margaret Parrott | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
||||
Sharon Marshall | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.