ymddiriedolwyr THE BRITAIN-BURMA BUDDHIST TRUST
Rhif yr elusen: 284619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr LAY MAUNG | Cadeirydd | 26 May 1995 |
|
|
||||
May Maung | Ymddiriedolwr | 27 April 2024 |
|
|
||||
Richard Myint | Ymddiriedolwr | 27 April 2024 |
|
|
||||
Ei Lin Khaing | Ymddiriedolwr | 17 December 2022 |
|
|
||||
Kaung Nyunt Soe | Ymddiriedolwr | 12 June 2016 |
|
|
||||
Dr TIN TIN LWIN | Ymddiriedolwr | 25 June 2006 |
|
|
||||
Patricia Khin Gray | Ymddiriedolwr | 02 April 1998 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.