Hanes ariannol ALCOHOL EDUCATION AND RESEARCH FUND
Rhif yr elusen: 284748
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £699.80k | £741.58k | £570.62k | £635.59k | £537.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £700.34k | £637.74k | £749.89k | £813.32k | £773.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.02k | £1.46k | £1.76k | £1.54k | £23.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £178.22k | £46.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £698.78k | £740.12k | £568.78k | £455.47k | £467.39k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £80 | £365 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £615.16k | £547.23k | £633.11k | £679.07k | £597.04k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.77k | £19.65k | £52.43k | £53.02k | £80.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £67.41k | £70.86k | £56.75k | £54.56k | £50.51k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £23.35k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.