Hanes ariannol MELCREN LIMITED
Rhif yr elusen: 284834
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £791.08k | £356.82k | £282.00k | £434.00k | £628.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £809.82k | £440.42k | £321.55k | £430.87k | £637.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £791.00k | N/A | N/A | N/A | £628.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £84 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £809.82k | N/A | N/A | N/A | £637.34k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.84k | N/A | N/A | N/A | £5.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £803.98k | N/A | N/A | N/A | £632.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.